Gremienmitglieder (stimmberechtigt) |
Wahlvorbereitungsausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 15.12.2017 | 31.03.2021 | von 15.12.2017 bis 31.03.2021 | |
Kreistag | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.04.2011 | 31.03.2016 | von 01.04.2011 bis 31.03.2016 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Kreistag | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.04.2016 | 31.03.2021 | von 01.04.2016 bis 31.03.2021 | |
Kreistag | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.04.2021 | | von 01.04.2021 | |
stimmberechtigt |
Kreistag | SPD | SPD Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete | 01.02.2010 | 31.03.2011 | von 01.02.2010 bis 31.03.2011 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Gremienmitglieder (stimmberechtigt) |
Fraktion SPD | SPD | SPD Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.04.2011 | 31.03.2016 | von 01.04.2011 bis 31.03.2016 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Fraktion SPD | SPD | SPD Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.04.2016 | 31.03.2021 | von 01.04.2016 bis 31.03.2021 | |
Fraktion SPD | SPD | SPD Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.04.2021 | | von 01.04.2021 | |
Ausschuss für Soziales | SPD | SPD Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 20.05.2021 | | von 20.05.2021 | |