Gremienmitglieder (stimmberechtigt) |
Kreistag | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.05.2011 | 31.03.2016 | von 16.05.2011 bis 31.03.2016 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
stimmberechtigt |
Kreistag | SPD | SPD Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | 01.04.2006 | 31.03.2011 | von 01.04.2006 bis 31.03.2011 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Gremienmitglieder (stimmberechtigt) |
Fraktion SPD | SPD | SPD Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 16.05.2011 | 31.03.2016 | von 16.05.2011 bis 31.03.2016 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Ausschuss für Umwelt- und Verbraucherschutz, Abfallwirtschaft und Energie | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.04.2011 | 31.03.2016 | von 01.04.2011 bis 31.03.2016 | Mitglied | Mitglied |
stimmberechtigt |
Ausschuss für Umwelt- und Verbraucherschutz, Abfallwirtschaft und Energie | SPD | SPD | | 01.04.2006 | 31.03.2011 | von 01.04.2006 bis 31.03.2011 | Mitglied | Mitglied |
Ausschuss für Umwelt- und Verbraucherschutz, Abfallwirtschaft und Energie | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.04.2006 | 31.03.2011 | von 01.04.2006 bis 31.03.2011 | Mitglied | Mitglied |