Gremienmitglieder (stimmberechtigt) |
Kreistag | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 03.07.2019 | 31.03.2021 | von 03.07.2019 bis 31.03.2021 | |
Kreistag | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.04.2021 | | von 01.04.2021 | |
stimmberechtigt |
Kreistag | CDU | CDU Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete | 01.01.2010 | 31.03.2011 | von 01.01.2010 bis 31.03.2011 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Gremienmitglieder (stimmberechtigt) |
Fraktion CDU | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.03.2011 | 31.03.2011 | von 01.03.2011 bis 31.03.2011 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Fraktion CDU | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 03.07.2019 | 31.03.2021 | von 03.07.2019 bis 31.03.2021 | |
Fraktion CDU | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.04.2021 | | von 01.04.2021 | |
Ausschuss für Umwelt- und Verbraucherschutz, Abfallwirtschaft und Energie | CDU | CDU Stellvertretende/r Vorsitzende/r | Stellvertretende/r Vorsitzende/r | 20.05.2021 | | von 20.05.2021 | 1. stellv. Vorsitzende | 1. stellv. Vorsitzende |
Ausschuss für Bildungswesen und Kultur | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 18.09.2019 | 31.03.2021 | von 18.09.2019 bis 31.03.2021 | |