Gremienmitglieder (stimmberechtigt) |
Kreistag | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.04.2011 | 31.03.2016 | von 01.04.2011 bis 31.03.2016 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Kreistag | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.04.2016 | 31.12.2016 | von 01.04.2016 bis 31.12.2016 | |
Fraktion SPD | SPD | SPD Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.04.2011 | 31.03.2016 | von 01.04.2011 bis 31.03.2016 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Fraktion SPD | SPD | SPD Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.04.2016 | 31.12.2016 | von 01.04.2016 bis 31.12.2016 | |
Ausschuss für Umwelt- und Verbraucherschutz, Abfallwirtschaft und Energie | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.04.2011 | 31.03.2016 | von 01.04.2011 bis 31.03.2016 | Mitglied | Mitglied |