Gremienmitglieder (stimmberechtigt) |
Kreisausschuss | B90/DIE GRÜNEN | B90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 01.04.2011 | | von 01.04.2011 | Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter |
Teilnehmende Personen (ohne Stimmberechtigung) |
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | B90/DIE GRÜNEN | B90/DIE GRÜNEN Kreisbeigeordnete/r | Kreisbeigeordnete/r | 01.04.2011 | 31.03.2016 | von 01.04.2011 bis 31.03.2016 | Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter |
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | B90/DIE GRÜNEN | B90/DIE GRÜNEN Kreisbeigeordnete/r | Kreisbeigeordnete/r | 01.04.2016 | 31.03.2021 | von 01.04.2016 bis 31.03.2021 | Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter |
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | B90/DIE GRÜNEN | B90/DIE GRÜNEN Kreisbeigeordnete/r | Kreisbeigeordnete/r | 01.04.2021 | | von 01.04.2021 | |
Kreistag | B90/DIE GRÜNEN | B90/DIE GRÜNEN Kreisbeigeordnete/r | Kreisbeigeordnete/r | 01.04.2021 | | von 01.04.2021 | |
Vertretung |
Betriebskommission Eigenbetrieb Abfallentsorgung Kreis Kassel | B90/DIE GRÜNEN | B90/DIE GRÜNEN Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 16.06.2011 | 30.06.2016 | von 16.06.2011 bis 30.06.2016 | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied |
|
Ausschuss für Arbeit, Jugend, Frauen und Soziales | B90/DIE GRÜNEN | B90/DIE GRÜNEN Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter | 12.05.2006 | 31.03.2011 | von 12.05.2006 bis 31.03.2011 | Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter |
Ausschuss für Bildungswesen und Kultur | B90/DIE GRÜNEN | B90/DIE GRÜNEN Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter | 12.05.2006 | 31.03.2011 | von 12.05.2006 bis 31.03.2011 | Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter |
Ausschuss für Umwelt- und Verbraucherschutz, Abfallwirtschaft und Energie | B90/DIE GRÜNEN | B90/DIE GRÜNEN Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter | 12.05.2006 | 31.03.2011 | von 12.05.2006 bis 31.03.2011 | Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter |
Ausschuss für Wirtschafts- und Strukturpolitik, Bau- und Verkehrswesen | B90/DIE GRÜNEN | B90/DIE GRÜNEN Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter | 12.05.2006 | 31.03.2011 | von 12.05.2006 bis 31.03.2011 | Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter |
Haupt- und Finanzausschuss | B90/DIE GRÜNEN | B90/DIE GRÜNEN Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter | 12.05.2006 | 31.03.2011 | von 12.05.2006 bis 31.03.2011 | Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter |
stimmberechtigt |
Kreisausschuss | B90/DIE GRÜNEN | B90/DIE GRÜNEN Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter | 01.04.2006 | 31.03.2011 | von 01.04.2006 bis 31.03.2011 | Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter |
|
Kreistag | B90/DIE GRÜNEN | B90/DIE GRÜNEN Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter | 12.05.2006 | 31.03.2011 | von 12.05.2006 bis 31.03.2011 | Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter |